Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Monky Shine ApS. (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Byggeselskabet Islevvænge ApS. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2024-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 8, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 5. 2., 2300 København S (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 5. 2., 2300 København S (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2022-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: hc@vonbojtos.com (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: hc@bojtos.dk (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 5. 502., 1473 København K (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2022-07-10 tilføjes Kontaktoplysninger: hc@bojtos.dk (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 5. 502., 1473 København K (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2021-05-10 tilføjes Direktion: Hans-Christian Vej (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-10 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Legale ejere: Hans-Christian Vej (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Navne: Von B. Holding ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Reelle ejere: Hans-Christian Vej (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Stiftere: Hans-Christian Vej (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Vedtægter: 2021-05-10 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-11)