Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikael Simson Bertelsen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jacob Jannik Arentoft(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % | 15,79 % |
Thomas Ryge Mikkelsen(virk.: 36) Formand | 0 % | 2,86 % | 2,86 % | 2,86 % |
Clara Mai Kunstmann(virk.: 6) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Brian Mardahl Lykke(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kasper Nielsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Johan Brygger Cortzen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frederik Cilius Jørgensen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Bruun Homburg(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,15 % | 3,26 % | 3,26 % | 4,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikael Simson Bertelsen | 01.01.2007 | Frølichsvej 33, 2920 Charlottenlund |
Mads Johan Brygger Cortzen | ||
Kasper Nielsen | 01.08.2017 | Tessebøllevej 50, 4681 Herfølge |
Jacob Jannik Arentoft | 31.08.2019 | Uplandsgade 20, 2300 København S |
Frederik Cilius Jørgensen | 01.01.2021 | Strandvangsvej 34, 2650 Hvidovre |
Clara Mai Kunstmann | 01.03.2021 | Lille Colbjørnsensg 1A, 1703 København V |
Brian Mardahl Lykke | 31.03.2021 | |
Rasmus Bruun Homburg | 08.07.2021 | Pilevej 13, 3480 Fredensborg |
Thomas Ryge Mikkelsen | 04.12.2023 | Acaciavej 2, 1867 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Skovgaard Dremstrup | 01.11.2017 | Anders Henriksens G 2A, 2300 København S |
Terkel Gjervig Nielsen |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Skuldborg Bryghus ApS | 43242873 | NORMAL | Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (463410) |
r8Dio ApS | 42378550 | NORMAL | Radiovirksomhed (601000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.06.2023 | 4,54 (km) | Uplandsgade 20, 2300 København S | Slagtehusgade 20, 1715 København V |
19.12.2023 | 0,06 (km) | Slagtehusgade 20, 1715 København V | Slagtehusgade 5B, 1715 København V |
r8Dio ApS. |
Sidst opdateret den 11.05.2021 og angivet som gældende fra 03.05.2021 (1234 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
R7 Holding ApS | 44451409 |
R7B Copenhagen-Fløjlshotellet v/B. B. Becker | 26302447 |
R7B Copenhagen v/Mette Bache | 25510569 |
R7estelle | 14822690 |
r8Dio ApS | 42378550 |
R9 - Wine ApS | 40569502 |
R 9 Ditte v/Jan Andersen | 73892015 |
R9 Investment ApS | 43577875 |
R9 Kruuse Invest ApS | 44461552 |
R9 Transport & Logistik | 26910862 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Simson Bertelsen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Jannik Arentoft(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Thomas Ryge Mikkelsen(virk.: 36) Formand | 13 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 |
Clara Mai Kunstmann(virk.: 6) Adm. Dir. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brian Mardahl Lykke(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kasper Nielsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mads Johan Brygger Cortzen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Frederik Cilius Jørgensen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rasmus Bruun Homburg(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 51 % | 0 % | 0 % | 4 % | 33 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Terkel Gjervig Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peter Skovgaard Dremstrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 47 | 0 | 0 | 4 | 31 | 11 |
Pct. | 43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 43 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikael Simson Bertelsen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 2 | 2 | 0 | 3 |
Jacob Jannik Arentoft(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 7 | 13 | 1 | 10 |
Thomas Ryge Mikkelsen(virk.: 36) Formand | 30 | 4 | 2 | 5 |
Clara Mai Kunstmann(virk.: 6) Adm. Dir. | 2 | 3 | 1 | 2 |
Brian Mardahl Lykke(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kasper Nielsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 1 | 2 | 2 | 3 |
Mads Johan Brygger Cortzen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 2 | 4 | 0 | 5 |
Frederik Cilius Jørgensen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 1 | 3 | 2 | 6 |
Rasmus Bruun Homburg(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 1 | 3 | 1 | 6 |
Sum | 47 | 35 | 10 | 42 |
Pct. | 35 % | 26 % | 7 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Terkel Gjervig Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 2 |
Peter Skovgaard Dremstrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sum | 2 | 2 | 3 | 4 |
Pct. | 18 % | 18 % | 27 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |