Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 73, 9280 Storvorde (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 73, 9280 Storvorde (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-23 tilføjes Vedtægter: 2022-08-23 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 73, 9280 Storvorde (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 73, 9280 Storvorde (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-04-30 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 73, 9280 Storvorde (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-05-06 tilføjes Direktion: Kjartan Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-06 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Legale ejere: KJENSEN ApS, Sixpence Capital ApS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Navne: GreenGrass ApS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Reelle ejere: Kjartan Jensen, Martin Ulstrup (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Stiftere: Sixpence Capital ApS, KJENSEN ApS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Vedtægter: 2021-05-06 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-07)