Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Poulsen | 24.04.2023 | direktør |
Frederik Bøgeskov Heckermann Jensen | 18.08.2022 | direktør |
Oscar Duvill | 18.08.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erik Bech | 06.05.2021 | 18.08.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Poulsen | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Ingolf Johansen | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jane Bech | 24.04.2023 | næstformand |
Thomas Holleufer Jensen | 18.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Oscar Duvill | 18.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Bech | 18.08.2022 | formand |
Frederik Bøgeskov Heckermann Jensen | 06.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jane Bech | 18.08.2022 | 23.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Bech | 06.05.2021 | 17.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jane Bech | 06.05.2021 | 17.08.2022 | formand |