Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anne Elmelund Sørensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anne Elmelund Sørensen | 01.10.2002 | Istedgade 19, 1650 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AES Consulting | 42365505 | Aktiv | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
AES Consulting. |
Sidst opdateret den 07.05.2021 og angivet som gældende fra 01.05.2021 (1254 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Aerowalk ApS | 36035811 |
Aerowalk Danmark ApS | 36035811 |
Aer Running ApS | 40342613 |
AERZEN SCANDINAVIA DENMARK | 34202117 |
AES Consulting | 42365505 |
Aesculap ApS | 37387320 |
Aesculus Bio ApS | 40560866 |
Aesculus Holding ApS | 31470544 |
AE SERVICE | 33014791 |
AE Service IVS | 39581337 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anne Elmelund Sørensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anne Elmelund Sørensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |