Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 2, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Bangs Vej 8, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UNI-FER A/S. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Bangs Vej 8, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-05-06 tilføjes Direktion: Claus Østergaard Basselbjerg (direktør) (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-06 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Legale ejere: Claus Østergaard Basselbjerg (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Navne: Basselbjerg Holding ApS (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Reelle ejere: Claus Østergaard Basselbjerg (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-05-06 tilføjes Stiftere: Claus Østergaard Basselbjerg (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Vedtægter: 2021-05-06 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-06)