Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mynstersvej 5, 4., 1827 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 150, 3. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Byens Byggerådgivning A/S. (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Byens Byggerådgivning A/S. (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 150, 3. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Torveporten 21, 5. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkel.pan@gmail.com (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torveporten 21, 5. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Torveporten 21, 5. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torveporten 21, 5. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-05-06 tilføjes Direktion: Mikkel Panton (direktør) (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsaktivitet i alle aktivklasser, herunder værdipapirer og fast ejendom, samt dertil hørende virksomhed (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-06 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Legale ejere: Mikkel Panton (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Navne: Panton Holding 2021 ApS (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Panton (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Stiftere: Mikkel Panton (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Vedtægter: 2021-05-06 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-06)