Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2022-11-30 Statstidende Dekret
Den 2022-10-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Keld Ole Vegge (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-05-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fugleparken 73, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Direktion: Keld Ole Vegge (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive køreskole samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-23 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Hovedbranche: Køreskoler (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Legale ejere: Keld Ole Vegge (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Navne: Kørekort-i-Køge.dk ApS (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Reelle ejere: Keld Ole Vegge (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Stiftere: Keld Ole Vegge (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-04-23 tilføjes Vedtægter: 2021-04-23 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)