Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marcus Saugmann(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Busk(virk.: 6) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 50,00 % |
Anton Bournonville Hylleborg(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jacob Nymann Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jessie Bournonville(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Oliver Junker Wiberg(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 25,00 % | 25,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Pct. | 22,22 % | 22,22 % | 27,78 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jessie Bournonville | 31.07.2015 | Hostrups Have 19, 1954 Frederiksberg C |
Jacob Nymann Nielsen | 01.05.2020 | Kattesundet 10, 1458 København K |
Jesper Busk | 15.09.2022 | Vodroffsvej 22A, 1900 Frederiksberg C |
Marcus Saugmann | 18.06.2023 | Lillegrund 10B, 2300 København S |
Anton Bournonville Hylleborg | 01.11.2023 | Hostrups Have 19, 1954 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Afdeling 7 ApS | 42362425 | NORMAL | Indretningsarkitekter og rumdesign (741030) |
Busk & Co Holding ApS | 42360643 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.02.2023 | 3,47 (km) | Frederikssundsvej 25, 2400 København NV | Vodroffsvej 22A, 1900 Frederiksberg C |
Afdeling 7 ApS. |
Sidst opdateret den 06.03.2023 og angivet som gældende fra 01.02.2023 (613 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Afdeling 1 | 41899050 |
AFDELING 1 - DANSKE AKTIER KFX-INDEKS | 21456136 |
afdeling 2 | 39240939 |
afdeling 3 | 40752005 |
Afdeling 7 ApS | 42362425 |
afdeling 9 | 21650382 |
Afdeling 12 | 82991018 |
Afdeling 14-Odinsparken | 28622740 |
Afdeling 18 cowboybyen | 43829653 |
Afdeling 18-Sundparken | 28622899 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Saugmann(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesper Busk(virk.: 6) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Anton Bournonville Hylleborg(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jacob Nymann Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jessie Bournonville(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oliver Junker Wiberg(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pct. | 44 % | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % | 22 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marcus Saugmann(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jesper Busk(virk.: 6) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 0 | 6 | 1 | 6 |
Anton Bournonville Hylleborg(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 2 | 2 |
Jacob Nymann Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jessie Bournonville(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 2 |
Oliver Junker Wiberg(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sum | 0 | 14 | 5 | 16 |
Pct. | 0 % | 40 % | 14 % | 46 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |