Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skomagergade 20, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-05 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Legale ejere: Kenneth Martin Vang-Hansen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Navne: Slot Company ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Kenneth Martin Vang-Hansen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Stiftere: Rie Slot Vang-Hansen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-14 fjernes Direktion: Kenneth Martin Vang-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-18 Statstidende Dekret
Den 2023-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skomagergade 20, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2021-05-05 tilføjes Direktion: Rie Slot Vang-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-05-05 fjernes Direktion: Rie Slot Vang-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med mandskabsudlejning, byggepladsledelse samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-05 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Legale ejere: Rie Slot Vang-Hansen, Kenneth Martin Vang-Hansen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-05-05 fjernes Legale ejere: Rie Slot Vang-Hansen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-05-05 tilføjes Navne: Slot Company ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Reelle ejere: Rie Slot Vang-Hansen, Kenneth Martin Vang-Hansen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-05-05 fjernes Reelle ejere: Rie Slot Vang-Hansen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-05-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Stiftere: Rie Slot Vang-Hansen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-20)