Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-03 tilføjes Legale ejere: Color Bricks Holding ApS (offentliggjort 2023-02-05)
Den 2023-02-03 fjernes Legale ejere: Bastkjær Holding ApS (offentliggjort 2023-02-05)
Den 2023-02-03 tilføjes Reelle ejere: William Rohan Bertelsen (offentliggjort 2023-02-05)
Den 2023-02-03 fjernes Reelle ejere: Majbritt Bastkjær Thomsen (offentliggjort 2023-02-05)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 74, 9800 Hjørring (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Direktion: Peter Harpsøe Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er opkøb, udvikling og udlejning af fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-29 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Legale ejere: Bastkjær Holding ApS, PLS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-05)
Den 2021-04-29 tilføjes Navne: Color Stone Properties ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Reelle ejere: Majbritt Bastkjær Thomsen, Peter Harpsøe Sørensen (offentliggjort 2023-02-05)
Den 2021-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Stiftere: PLS HOLDING ApS, Bastkjær Holding ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-04)