Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlund 53, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 138, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-05-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SkyBrands Holding A/S. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 138, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-05-03 tilføjes Direktion: Brian Andsbjerg (direktør) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier og ejerandele samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-03 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Legale ejere: Brian Andsbjerg (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Navne: Andsbjerg Invest ApS (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Reelle ejere: Brian Andsbjerg (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Stiftere: Brian Andsbjerg (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Vedtægter: 2021-05-03 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-03)