Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 34, 2. tv., 1307 København K (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Direktion: Sebastian Schlager (direktør) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og anden investeringsaktivitet efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Legale ejere: Sebastian Schlager (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Navne: Hagstone ApS (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Schlager (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Vedtægter: 2021-03-11 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-03)