Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 6, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Direktion: Jacob Grønlund (direktør) (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhede med opførelse og udlejning af ejendomme (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-26 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@gronlund.dk (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Legale ejere: JACOB GRØNLUND HOLDING ApS, GRØNLUND HOLDING A/S (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Navne: Tingmosevej ApS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Reelle ejere: Jacob Grønlund, Kirsten Grønlund (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Stiftere: JACOB GRØNLUND HOLDING ApS, GRØNLUND HOLDING A/S (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Vedtægter: 2021-04-26 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-29)