Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 fjernes Direktion: Henrik Duedahl Høyer (direktør) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-04-29 tilføjes Direktion: Henrik Duedahl Høyer (direktør) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2021-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for cybersikkerhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-29 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Legale ejere: Fraktal Oy (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-29 tilføjes Navne: Fraktal ApS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Reelle ejere: Jani Kallio (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Stiftere: Fraktal Oy (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-29)