Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2022-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Cutting Mustard K/S. (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Maha Lindegaard Gazee (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-04-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-04-22 tilføjes Direktion: Maha Lindegaard Gazee (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formal er at fungere som komplementar i Cutting Mustard K/S. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-22 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Legale ejere: Maha Lindegaard Gazee, Linus Ellesøe Ditzel, Peter Steen Ødegaard Skovsted (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Navne: Cutting Mustard Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Reelle ejere: Maha Lindegaard Gazee, Linus Ellesøe Ditzel, Peter Steen Ødegaard Skovsted (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Stiftere: Peter Steen Ødegaard Skovsted, Maha Lindegaard Gazee, Linus Ellesøe Ditzel (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-04-22 tilføjes Vedtægter: 2021-04-22 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)