Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovdongvej 1, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupvej 26, 5771 Stenstrup (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2021-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupvej 26, 5771 Stenstrup (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2021-04-28 tilføjes Direktion: Martin Glering Enemark (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-28 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Legale ejere: Martin Glering Enemark (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Navne: Enemark Marine & Motorservice ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Reelle ejere: Martin Glering Enemark (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Stiftere: Martin Glering Enemark (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Vedtægter: 2021-04-28 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-28)