Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Anders Søgaard-Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 104, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 3. 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 tilføjes Vedtægter: 2021-06-24 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2021-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 3. 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-27 tilføjes Direktion: Anders Søgaard-Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2021-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer, herunder at eje andele, i solenergivirksomheder og/eller drive virksomhed inden for solenergi og beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-27 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Legale ejere: Nordic Solar A/S (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Navne: NS Energy II ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Stiftere: Nordic Solar A/S (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Vedtægter: 2021-04-27 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-27)