Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jerichausgade 35, 1777 København V (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2021-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Baerentzen Intelligence ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2023-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunagervej 8, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunagervej 8, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2021-04-26 tilføjes Direktion: Christian Grubb (direktør) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-26 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Legale ejere: Christian Grubb (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Navne: Grubb Holding ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Reelle ejere: Christian Grubb (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Stiftere: Christian Grubb (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Vedtægter: 2021-04-26 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-27)