Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-18 tilføjes Vedtægter: 2023-01-18 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 35, 8464 Galten (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Bestyrelse: Jacob Kjær (formand) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Direktion: Søren Kjær (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og administrere fast ejendom og at udøve virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-19 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Legale ejere: ASX 14145 ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Ole Rømers Vej 8 ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Reelle ejere: Niels Aage Kjær (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-04-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-04-19 tilføjes Stiftere: ASX 14145 ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Vedtægter: 2021-04-19 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-27)