Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2021-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RWH ApS. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2022-01-10 tilføjes Direktion: Tom Deichmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-10 fjernes Direktion: Rasmus Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: R. N. HOLDING ApS, L.I.C Holding ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: R. N. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-06-08 tilføjes Legale ejere: Buric Holding ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Nielsen, Lonnie Ilum Christensen (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Rasmus Nielsen (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-04-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 20, 9310 Vodskov (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Direktion: Rasmus Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab ved besiddelse af kapitalandele i andre virksomheder samt udøve investeringsvirksomhed og enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-26 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Legale ejere: R. N. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-04-26 tilføjes Navne: RWM2 ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Nielsen (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-04-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2021-04-26 tilføjes Stiftere: R. N. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Vedtægter: 2021-04-26 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-27)