Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: CargoTech A/S. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CargoTech A/S. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-15 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2021-04-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pedersholms Allé 109, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Direktion: Jan Bønnecke (direktør) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-26 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Legale ejere: Jan Bønnecke (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Navne: JBK Holding af 26. april 2021 ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Reelle ejere: Jan Bønnecke (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2021-04-26 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2021-04-26 tilføjes Stiftere: Jan Bønnecke (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Vedtægter: 2021-04-26 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-27)