Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-14 tilføjes Legale ejere: PAS Holding Esbjerg ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-03-14 fjernes Legale ejere: T42 Esbjerg ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 2, 3., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Direktion: Henrik Styrup (direktør) (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-22 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ebanklauridsen.dk (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Legale ejere: T42 Esbjerg ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2021-04-22 tilføjes Navne: K61 Esbjerg ApS (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Reelle ejere: Henrik Styrup (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-04-22 tilføjes Stiftere: T42 Esbjerg ApS (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Vedtægter: 2021-04-22 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-23)