Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 tilføjes Bestyrelse: Jesper Lysdahl Christensen (formand) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-03 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Vestergaard (formand) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-03 tilføjes Direktion: Mark Wodstrup Betzer (direktør) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-03 fjernes Direktion: Rasmus Brandsen Laursen (direktør) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Ernst Aagesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2023-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-03 tilføjes Vedtægter: 2023-01-03 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-04-06 fjernes Bestyrelse: Casper Christian Wiehl Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2021-04-19 tilføjes Bestyrelse: Casper Christian Wiehl Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-04-19 tilføjes Direktion: Rasmus Brandsen Laursen (direktør) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2021-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcelleparker i Grækenland. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-19 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Navne: P/S Obton Solenergi Sona (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2021-04-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2021-04-19 tilføjes Stiftere: OBTON A/S (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Vedtægter: 2021-04-19 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2021-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-21)