Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Dekret | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-23)
Den 2022-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-23)
Den 2022-07-19 fjernes Direktion: Anders Venø (direktør) (offentliggjort 2022-07-23)
Den 2022-07-18 fjernes Legale ejere: R3 Service ApS (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-18 fjernes Reelle ejere: Rene' Nielsen (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-22 Statstidende Dekret
Den 2021-08-01 tilføjes Direktion: Anders Venø (direktør) (offentliggjort 2022-07-23)
Den 2021-07-31 fjernes Direktion: Emil Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-07-15 tilføjes Direktion: Emil Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-07-15 fjernes Direktion: Palle Ostermann Petersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Reelle ejere: Rene' Nielsen, Anders Venø (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2021-07-15 fjernes Reelle ejere: Palle Ostermann Petersen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 fjernes Reelle ejere: Rene' Nielsen, Anders Venø (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 fjernes Legale ejere: Palle Ostermann Petersen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 16, 1255 København K (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Bibranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Direktion: Palle Ostermann Petersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bagerivirksomhed og handel og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-15 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Legale ejere: Palle Ostermann Petersen, R3 Service ApS, Stopen Holding ApS (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Navne: Umiddelbar Store Strandstræde ApS (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Reelle ejere: Rene' Nielsen, Anders Venø, Palle Ostermann Petersen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Stiftere: Stopen Holding ApS, R3 Service ApS, Palle Ostermann Petersen (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-07-23)
Den 2021-04-15 tilføjes Vedtægter: 2021-04-15 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-23)