Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Geislers Vej 18, 8543 Hornslet (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Geislers Vej 8, 8543 Hornslet (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Geislers Vej 8, 8543 Hornslet (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 tilføjes Direktion: Jesper Juul (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 fjernes Direktion: David Thirup Schouenborg (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2021-04-21 tilføjes Direktion: David Thirup Schouenborg (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre bygninger til videresalg. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-21 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Legale ejere: JS Group Holding ApS (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Navne: Irene Holms Vej ApS (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Juul, David Thirup Schouenborg (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Stiftere: David Thirup Schouenborg (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Vedtægter: 2021-04-21 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-21)