Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ORANGE GRAPHICS ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 44, 1408 København K (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lemnosvej 28, 2300 København S (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-04-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemnosvej 28, 2300 København S (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-02-26 tilføjes Direktion: Steffen Peter Toksvig (direktør) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-23 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Legale ejere: Vera Marie Nysom Toksvig, Halfdan Peter Nysom Toksvig, Steffen Peter Toksvig (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-02-26 tilføjes Navne: DDOA ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Reelle ejere: Vera Marie Nysom Toksvig, Halfdan Peter Nysom Toksvig, Steffen Peter Toksvig (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-02-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Vedtægter: 2021-02-26 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-19)