Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Stephan Welna | 02.02.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Ladefoged | 07.01.2022 | 02.02.2022 | adm. dir |
Joel Allen Russ | 30.11.2021 | 07.01.2022 | direktør |
Steffen Kjeld Thomsen | 15.04.2021 | 30.11.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Stephan Welna | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Joel Allen Russ | 02.02.2022 | formand |
Jesper Kjær Bahlke | 30.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Vestergaard Kastbjerg | 07.01.2022 | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Ladefoged | 07.01.2022 | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Joel Allen Russ | 30.11.2021 | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Stephan Welna | 30.11.2021 | 01.02.2022 | formand |
Steffen Kjeld Thomsen | 15.04.2021 | 30.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Caroline Lundgaard Jensen | 15.04.2021 | 30.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Johan Seger | 15.04.2021 | 30.11.2021 | formand |