Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Bibranche | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Navne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2022-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Social Food Aps. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive social-økonomisk virksomhed ved aktivt ejerskab af kapitalandele i virksomheder, der direkte og målbart fremmer sociale formål. Virksomhedens primære fokus er virksomheder, der i bred forstand fremmer holistisk sundhed hvilket indebærer fremme af såvel fysisk som mental sundhed i den brede befolkning og for særligt udsatte grupper. Dette er eksempelvis virksomheder, der producerer sunde fødevarer, men også virksomheder, der ansætter marginaliseret arbejdskraft. Virksomheden skal sikre fokus på hele værdikæden og med stærk ledelsesmæssig kompetence hjælpe og støtte disse mindre virksomheder til at vokse og opnå både økonomiske og sociale målsætninger. Virksomhedens indtægter vil dels blive geninvesteret i virksomheder med sociale formål, dels blive anvendt til at støtte non-profit organisationer og projekter, der arbejder indenfor holistisk sundhed. Selskabet arbejder desuden aktivt på at opfylde en lang række af FN´s verdensmål såsom nr. 3, 11, 12 og 17. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-20 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-19 fjernes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-20 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-19 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-20 tilføjes Vedtægter: 2022-03-20 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: thor@root9.dk (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: thor@socialfood.dk (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-14 tilføjes Legale ejere: Thor Thorøe, THORØE HOLDING ApS, Mette Stougaard Holding Aps (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-14 fjernes Legale ejere: Thor Thorøe (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-13 fjernes Legale ejere: Thor Thorøe (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-14 tilføjes Vedtægter: 2022-01-14 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive social økonomisk virksomhed, hvis indtægter dels består af produktion og salg af sunde fødevarer, kurser, foredrag samt andre produkter og serviceydelser med fokus på at gøre børn og unge klogere på holistisk sundhed. Dette gør vi igennem vort hovedformål: - At etablere undervisningsmoduler samt fysisk og online undervisning til børn og unge fra 6-16 år. - At arbejde på et 9-årigt holistisk sundhedskoncept, hvor der følges en række udvalgte 1. klasser i Danmark. Målet er at se, hvorvidt undervisning i sundhed på et bredt plan kan gøre fremtidens unge mennesker mere robuste og hele (sunde) mennesker. Selskabet arbejder desuden aktivt på at opfylde en lang række af FN´s verdensmål så som nr. 3, 11, 12 og 17. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Selskabets direktør (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Puggaardsgade 14, st. tv., 1573 København V (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 27, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-07-15 fjernes Bibranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-15 fjernes Bibranche: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-14 fjernes Bibranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive en reg. social økonomisk virksomhed, hvis indtægter dels består af produktion og salg af sunde fødevarer, kurser, foredrag samt andre produkter og serviceydelser med fokus på at gøre børn og unge klogere på holistisk sundhed. Dette gør vi igennem vort hovedformål: - At etablere gratis undervisningsmoduler samt fysisk og online undervisning til børn og unge fra 6-16 år - At arbejde på et 9-årigt holistisk sundhedskoncept, hvor der følges en række udvalgte 1. klasser i Danmark. Målet er at se hvorvidt undervisning i sundhed på et bredt plan kan gøre fremtidens unge mennesker mere robuste og hele (sunde) mennesker. Selskabet arbejder desuden aktivt på at opfylde en lang række af FN´s verdensmål så som nr. 1,2,3,4,5,7,8,10,13 og 17 igennem projekter i særlig Østafrika. Dette sker ved: - At etablere en produktionsvirksomhed i Uganda som skal forædle de mange råvarer som hvert år går til spilde hos de fattige landbønder i Afrika. Alt overskuddet fra indtjeningen fra disse produkter, går ubeskåret tilbage til familiene til betaling for børnenes uddannelse, nyt myggenet, organisering af bønderne, sikre bedre ligeret mellem kønnene, rent vand til alle og bedre indtjening for familierne. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-07-15 tilføjes Hjemmeside: www.root9.dk (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 fjernes Hjemmeside: www.socialfood.dk (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-07-14 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-15 tilføjes Vedtægter: 2021-07-15 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-06-17 tilføjes Navne: Root9 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-16 fjernes Navne: Social Food Aarhus 2 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-17 tilføjes Vedtægter: 2021-06-17 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 27, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-16 tilføjes Bibranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-04-16 tilføjes Bibranche: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-04-16 tilføjes Bibranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-04-16 tilføjes Direktion: Thor Thorøe (direktør) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og produktion af is og chokolade og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-16 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Hjemmeside: www.socialfood.dk (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-16 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-04-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: thor@socialfood.dk (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-04-16 tilføjes Legale ejere: Thor Thorøe (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-04-16 tilføjes Navne: Social Food Aarhus 2 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-04-16 tilføjes Reelle ejere: Thor Thorøe (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2021-04-16 tilføjes Stiftere: Thor Thorøe (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-04-16 tilføjes Vedtægter: 2021-04-16 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-16)