Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 31, 1069 København K (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 60, 2300 København S (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: lea@lea.dk (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 5.640.000,00 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-18 tilføjes Vedtægter: 2022-03-18 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-04-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 60, 2300 København S (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Direktion: Johan Bangsborg (direktør) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og administrere selskabets ejendomme, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-14 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Legale ejere: Hannelore og Findus 2 ApS, SAMOS HOLDING ApS, CHILI HOLDING ApS, OmBa Invest ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Hof ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Reelle ejere: Diana Charlotte Braagaard Huniche, Bente Bager Huniche Jensen (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Stiftere: SAMOS HOLDING ApS, OmBa Invest ApS, Hannelore og Findus 2 ApS, CHILI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Vedtægter: 2021-04-14 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-16)