Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 116, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2023-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindegade 144, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2023-07-30 tilføjes Kontaktoplysninger: susan@nor-gaard.dk (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2021-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Je|Sus ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: InvesteringsTanken 16 ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2022-08-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Noahs Global ApS. (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 144, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2021-04-14 tilføjes Direktion: Susan Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere og eje anparter i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-14 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Legale ejere: Susan Nørgaard (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Navne: SUS Holding ApS (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Reelle ejere: Susan Nørgaard (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Stiftere: Susan Nørgaard (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Vedtægter: 2021-04-14 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-15)