Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Wordenskjold Hansen | 05.09.2023 | direktør |
Gino Hugues Olivier Chenu | 28.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kimmie Kubis Tronborg | 28.03.2023 | 05.09.2023 | direktør |
Stine Seneberg | 27.07.2022 | 28.03.2023 | direktør |
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen | 26.03.2021 | 28.03.2023 | direktør |
Rune Højby Kock | 26.03.2021 | 28.03.2023 | direktør |
Henrik Skak Bender | 26.03.2021 | 28.03.2023 | direktør |
Bo Holse Rasmussen | 26.03.2021 | 27.07.2022 | direktør |