Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-07-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Scaleup Finance Group ApS. (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jan ApS. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2023-01-01 fjernes Bibranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Bibranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 9, 4. th., 1718 København V (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Binavne: Mathias Hansen Holding ApS (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Direktion: Mathias Ellebæk Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-15 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Legale ejere: Mathias Ellebæk Hansen (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Navne: MAHA ApS (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Reelle ejere: Mathias Ellebæk Hansen (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Stiftere: Mathias Ellebæk Hansen (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Vedtægter: 2021-04-15 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-15)