Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 14, 3. th., 1300 København K (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 59, 3. tv., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@attractmedia.dk (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-14 tilføjes Bestyrelse: Søren Brahm Lauritsen (formand) (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-14 tilføjes Vedtægter: 2022-10-14 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Anders Roed Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: ONE MARKETING A/S, TARG Invest ApS (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-01 fjernes Legale ejere: Degn Invest Holding ApS (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Roed Hansen, Søren Brahm Lauritsen (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-01 fjernes Reelle ejere: Mads Degn (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-30 fjernes Direktion: Mads Degn (direktør) (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: TARG Invest ApS (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Anders Roed Hansen (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-08 tilføjes Legale ejere: TARG Invest ApS (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-06-07 fjernes Legale ejere: TARG Invest ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-08 tilføjes Reelle ejere: Anders Roed Hansen, Mads Degn (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-06-07 fjernes Reelle ejere: Mads Degn, Anders Roed Hansen (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-08 tilføjes Vedtægter: 2022-06-08 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-03-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 81.250,00 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-07-29 tilføjes Legale ejere: TARG Invest ApS, Degn Invest Holding ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-07-28 fjernes Legale ejere: Degn Invest Holding ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-07-29 tilføjes Reelle ejere: Mads Degn, Anders Roed Hansen (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-07-28 fjernes Reelle ejere: Mads Degn (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-07-29 tilføjes Vedtægter: 2021-07-29 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-04-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 59, 3. tv., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-04-11 tilføjes Direktion: Mads Degn (direktør) (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning med digital markedsføring og hremed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-11 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-11 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-11 tilføjes Legale ejere: Degn Invest Holding ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-04-11 tilføjes Navne: Attract Media ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-11 tilføjes Reelle ejere: Mads Degn (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-11 tilføjes Stiftere: Degn Invest Holding ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-04-11 tilføjes Vedtægter: 2021-04-11 (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-14)