Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Binavne | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 tilføjes Vedtægter: 2023-03-28 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-28 fjernes Binavne: Dan Potatoes ApS (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbyvej 9, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Binavne: Dan Potatoes ApS, DanStarch Potatoes ApS, DanSortering Potatoes ApS, DanPreSeed Potatoes ApS, DanConsume Potatoes ApS (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2021-04-14 tilføjes Direktion: Martin Kruuse Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er virksomhed med dyrkning af kartofler (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-03-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-14 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Legale ejere: Martin K. Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Navne: DanSeed Potatoes ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Reelle ejere: Martin Kruuse Pedersen (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Stiftere: Martin K. Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Vedtægter: 2021-04-14 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-14)