Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålstrupvej 27, 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Binavne: Det Hede-Ollendorffske Fideikommis ApS, Det Hede-Ollendorffske Fidei Commissum ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Direktion: Pernille Ollendorff Hede (direktør) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-09 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Kontaktoplysninger: pthd@seydlitz.dk (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Legale ejere: Pernille Ollendorff Hede, Peter Dybdahl Ollendorff Hede (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Navne: Det Hede-Ollendorffske Familie-Kompagni ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Reelle ejere: Pernille Ollendorff Hede, Peter Dybdahl Ollendorff Hede (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Stiftere: Peter Dybdahl Ollendorff Hede, Pernille Ollendorff Hede (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Vedtægter: 2021-04-09 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-14)