Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærsagrene 17, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Omøvej 9, st. 3., 4700 Næstved (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: lasse@kreator.dk (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Omøvej 9, st. 3., 4700 Næstved (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-04-14 tilføjes Direktion: Lasse Berner Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udførelse af grafisk design og dermed beslægtet virksomhed samt formuepleje. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Legale ejere: Lasse Berner Nielsen (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Navne: Kreator ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Reelle ejere: Lasse Berner Nielsen (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Stiftere: Lasse Berner Nielsen (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Vedtægter: 2021-04-14 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-14)