Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 53, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 53, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2021-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PharmaCold ApS. (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 53, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2021-04-13 tilføjes Direktion: Christian Bernt Mejdahl (direktør) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-13 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: co@ecokom.dk (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Legale ejere: Christian Bernt Mejdahl (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Navne: Lønholt ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Reelle ejere: Christian Bernt Mejdahl (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Stiftere: Christian Bernt Mejdahl (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Vedtægter: 2021-04-13 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-14)