Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-04 tilføjes Revisor: ReVision+ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 tilføjes Legale ejere: Umbrella Holding ApS (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-06-15 fjernes Legale ejere: Mads Deichmann Bisgaard (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tophøjvej 11, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Direktion: Mads Deichmann Bisgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive døgninstitution for børn og unge samt levering af ydelser i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Hovedbranche: Døgninstitutioner for børn og unge (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Legale ejere: Mads Deichmann Bisgaard (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-04-13 tilføjes Navne: Opus Care ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Reelle ejere: Mads Deichmann Bisgaard (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-04-13 tilføjes Stiftere: Mads Deichmann Bisgaard (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Vedtægter: 2021-04-13 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)