Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Binavne | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 1, st. th., 7200 Grindsted (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-07 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Legale ejere: J K Holding ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Navne: TaCré ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Reelle ejere: Jeff Kwadwo Knudsen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Stiftere: J K Holding ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Jeff Kwadwo Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 1, st. th., 7200 Grindsted (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af cateringvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-09-08 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-09-07 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-08 tilføjes Navne: TaCré ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-09-07 fjernes Navne: Inel ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 tilføjes Vedtægter: 2021-09-08 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-09-08 fjernes Binavne: Onyx studios ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-04-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-04-07 tilføjes Binavne: Onyx studios ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-04-07 tilføjes Direktion: Jeff Kwadwo Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-04-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive reklamebureau samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-07 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Legale ejere: J K Holding ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Navne: Inel ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-04-07 tilføjes Reelle ejere: Jeff Kwadwo Knudsen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Stiftere: J K Holding ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-04-07 tilføjes Vedtægter: 2021-04-07 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)