Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Funder Tværvej 47, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Brorsonsvej 31, st. th., 7400 Herning (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2021-05-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NewFlow ApS. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brorsonsvej 31, st. th., 7400 Herning (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2021-04-08 tilføjes Direktion: Anders Ditlevsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-08 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Legale ejere: Anders Ditlevsen (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Navne: Anders Ditlevsen Holding ApS (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Reelle ejere: Anders Ditlevsen (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Stiftere: Anders Ditlevsen (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Vedtægter: 2021-04-08 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-09)