Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-25 tilføjes Vedtægter: 2024-04-25 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-25 fjernes Bestyrelse: Mette Kirstine Agger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KLIFO A/S. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 36, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 36, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-01 tilføjes Direktion: René Holmen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Direktion: Rasmus Koch Nelund (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-30 fjernes Direktion: Alejandra Maria Cristina Bonifacini Mørk (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 36, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 36, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-16 tilføjes Bestyrelse: Niels Peder Nielsen (formand) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-15 fjernes Bestyrelse: Rafael Natanek (formand) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-12-22 fjernes Reelle ejere: Alejandra Maria Cristina Bonifacini Mørk (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 36, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 36, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 36, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 36, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 36, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-06-16 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-17 tilføjes Bestyrelse: Rafael Natanek (formand) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-05-17 tilføjes Direktion: Alejandra Maria Cristina Bonifacini Mørk (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2021-05-17 fjernes Direktion: Jasper Michiel van Gorp (direktør) (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-17 tilføjes Reelle ejere: Alejandra Maria Cristina Bonifacini Mørk (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2021-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-05-17 tilføjes Vedtægter: 2021-05-17 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-04-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-04-08 tilføjes Direktion: Jasper Michiel van Gorp (direktør) (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, inklusiv, men ikke begrænset til, at yde management services til selskaber ejet fuldt eller delvist af selskabet. (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-08 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Legale ejere: Drug Development Consulting Holding ApS (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Navne: Drug Development Consulting BidCo ApS (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Stiftere: Drug Development Consulting Holding ApS (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-08 tilføjes Vedtægter: 2021-04-08 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-09)