Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Taastrup Boulevard 52, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Binavne: Kompas Granskning ApS, Kompas Entreprenørgranskning ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Direktion: Bjørn Gestsson Stefansson (direktør) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-02 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: Kompas Gruppen ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Navne: Kompas Projektgranskning ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Reelle ejere: Martin Tage Povlsen, Bjørn Gestsson Stefansson, Peer Kisbye (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Stiftere: Kompas Gruppen ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-12-13 tilføjes Reelle ejere: Peer Kisbye (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-12-13 fjernes Reelle ejere: Bo Grenaa Bodi (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2022-12-12 fjernes Reelle ejere: Peer Kisbye (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Taastrup Boulevard 52, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Telegade 1, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegade 1, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Thurøvej 15, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-04-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thurøvej 15, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-04-02 tilføjes Binavne: Kompas Granskning ApS, Kompas Entreprenørgranskning ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Direktion: Bjørn Gestsson Stefansson (direktør) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri- og anlægsarbejde, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-02 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Legale ejere: Kompas Gruppen ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Navne: Kompas Projektgranskning ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Reelle ejere: Peer Kisbye, Bo Grenaa Bodi, Martin Tage Povlsen, Bjørn Gestsson Stefansson (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2021-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Stiftere: Kompas Gruppen ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Vedtægter: 2021-04-02 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-11)