Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PREMIUM ENTREPRISE APS. (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2024-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Belvederekaj 8, 7. th., 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-07 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Legale ejere: Copenhagen Capital Partners LLC (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Navne: PREMIUM INVEST ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Stiftere: Morten Johannes Bille Ekdahl (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-12-02)
Den 2023-11-30 Statstidende Dekret
Den 2023-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-02)
Den 2023-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-12-02)
Den 2023-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-07-08 fjernes Direktion: Morten Johannes Bille Ekdahl (direktør) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-08 tilføjes Legale ejere: Copenhagen Capital Partners LLC (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-06-08 fjernes Legale ejere: Morten Johannes Bille Ekdahl (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-08 fjernes Reelle ejere: Morten Johannes Bille Ekdahl (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-03-17 tilføjes Navne: PREMIUM INVEST ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-03-16 fjernes Navne: Ekdahl Invest ApS (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-03-17 tilføjes Vedtægter: 2023-03-17 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Belvederekaj 8, 7. th., 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Direktion: Morten Johannes Bille Ekdahl (direktør) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2021-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-07 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Legale ejere: Morten Johannes Bille Ekdahl (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-04-07 tilføjes Navne: Ekdahl Invest ApS (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2021-04-07 tilføjes Reelle ejere: Morten Johannes Bille Ekdahl (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Stiftere: Morten Johannes Bille Ekdahl (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-04-07 tilføjes Vedtægter: 2021-04-07 (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-25)