Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glerupvej 24, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Lumbyes Vej 70, 5270 Odense N (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-03-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-03-29 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-04-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Lumbyes Vej 70, 5270 Odense N (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2021-04-07 tilføjes Direktion: Gert Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-07 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Legale ejere: Alcon Construction Holding ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Navne: Alcon Construction ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Reelle ejere: Claus Larssen, Gert Andersen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-04-07 tilføjes Stiftere: Alcon Construction Holding ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Vedtægter: 2021-04-07 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-08)