Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2023-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgaden 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværgaden 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-08 tilføjes Kontaktoplysninger: book@cheffa.dk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 fjernes Kontaktoplysninger: lonas@outlook.dk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-03 tilføjes Navne: Cheffa Event Group Aps (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-02 fjernes Navne: Lonas Sandwich ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Vedtægter: 2023-07-03 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-05-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgaden 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2022-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 172, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-29 tilføjes Reelle ejere: Zarah Riel (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-29 fjernes Reelle ejere: Cecilie Pilo (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-28 fjernes Reelle ejere: Zarah Riel (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-29 fjernes Legale ejere: Cecilie Pilo (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 172, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 172, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Cecilie Pilo (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 172, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2021-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: V.A. Borgens Vej 6, 4. th., 2450 København SV (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: V.A. Borgens Vej 6, 4. th., 2450 København SV (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-06 tilføjes Direktion: Cecilie Pilo (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-04-06 tilføjes Formål: 'Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af mad, samt beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-06 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: lonas@outlook.dk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Legale ejere: Cecilie Pilo, Zarah Riel (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-04-06 tilføjes Navne: Lonas Sandwich ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-04-06 tilføjes Reelle ejere: Zarah Riel, Cecilie Pilo (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Stiftere: Zarah Riel, Cecilie Pilo (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Vedtægter: 2021-04-06 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-08)