Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-03-09 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-12-02 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Strikert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Østermark Group ApS, Elo Yde Holding ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: Østermark Group ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybovej 34, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bak (formand) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Direktion: Elo Yde (direktør) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og producere højstyrkematerialer. (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-02 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af mørtel (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Legale ejere: Østermark Group ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-04-02 tilføjes Navne: Y-MatTec A/S (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2021-04-02 tilføjes Stiftere: Østermark Group ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Vedtægter: 2021-04-02 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-06)