Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-12-12 Statstidende Dekret
Den 2023-11-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-04 fjernes Direktion: Kasper Spuur Buus (direktør) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-03-30 tilføjes Direktion: Kasper Spuur Buus (direktør) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2021-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive 7-Eleven forretning på franchisebasis (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-30 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Legale ejere: Kasper Spuur Buus (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Navne: Buus Retail ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Reelle ejere: Kasper Spuur Buus (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Stiftere: Kasper Spuur Buus (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2021-03-30 tilføjes Vedtægter: 2021-03-30 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-11)