Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrelunden 18, 3320 Skævinge (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-01 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Kontaktoplysninger: skaevingekro@hotmail.com (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Legale ejere: J VINTHER HOLDING A/S (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Navne: JJPS ejendomme Aps (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Reelle ejere: Susanne Vinther, John Vinther (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Stiftere: PKV HOLDING 2014 ApS, J VINTHER HOLDING A/S (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-12-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Susanne Vinther (direktør) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-06-03 fjernes Direktion: Pernille Kristine Veje Gordon (direktør) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Legale ejere: PKV HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Reelle ejere: Pernille Kristine Veje Gordon (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrelunden 18, 3320 Skævinge (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Direktion: Pernille Kristine Veje Gordon (direktør) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-04-01 tilføjes Formål: virksomhedens formål er køb af ejendom og videre salg (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-01 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: skaevingekro@hotmail.com (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: PKV HOLDING 2014 ApS, J VINTHER HOLDING A/S (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-04-01 tilføjes Navne: JJPS ejendomme Aps (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Pernille Kristine Veje Gordon, Susanne Vinther, John Vinther (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Stiftere: PKV HOLDING 2014 ApS, J VINTHER HOLDING A/S (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af John Vinther (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-04-01 tilføjes Vedtægter: 2021-04-01 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-10)