Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-12-01 Statstidende Dekret
Den 2023-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: Lisbeth Kattenhøj (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-02 tilføjes Vedtægter: 2023-11-02 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-10-26 fjernes Direktion: Sebastian Michael Werner (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 226, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 226, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: James Neil Phillips (direktør) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-06-01 tilføjes Direktion: Sebastian Michael Werner (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2022-06-01 fjernes Direktion: Abdelghani Ben Moussa Omari (direktør) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2021-07-05 tilføjes Vedtægter: 2021-07-05 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2021-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 226, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2021-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Mirabellehegnet 45, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mirabellehegnet 45, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-24 tilføjes Direktion: Abdelghani Ben Moussa Omari (direktør) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er kommercialisering, salg, markedsføring og distribution af farmaceutiske lægemidler og dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-24 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Legale ejere: PAION AG (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Navne: PAION Scandic ApS (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Stiftere: PAION AG (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-03-24 tilføjes Vedtægter: 2021-03-24 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-04)